취업운영위원회 및 창업교육운영위원회 위원 임명 안내
- 등록일
- 2019/12/11
- 작성자
- 입학취업처
- 조회수
- 1805
취업운영위원회 및 창업교육운영위원회 위원 임명 안내
1. 취업운영위원회 운영규정 제3조(조직) 및 창업교육위원회 운영규장 제3조(조직), 취창업지원센터-1096(2019.12.5.)「취업운영위원회 및 창업교육운영위원회 위원 임명」
2. 위호와 관련하여 취업운영위원회 및 창업교육운영위원회 위원 임명을 아래와 같이 알려드립니다.
가. 취업운영위원회
NO |
직책 |
소속 |
성명 |
임명기간 |
비고 |
1 |
위원장 |
안경광학과 |
김용호 |
2019.12.3.~보직기간 |
|
2 |
위원 |
유아교육과 |
권랑희 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
3 |
위원 |
병원의료경영과 |
황성윤 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
4 |
위원 |
간호학과 |
송미숙 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
5 |
위원 |
작업치료과 |
김종미 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
6 |
위원 |
화장품뷰티과 |
곽지은 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
나. 창업교육운영위원회
NO |
직책 |
소속 |
성명 |
임명기간 |
비고 |
1 |
위원장 |
안경광학과 |
김용호 |
2019.12.3.~보직기간 |
|
2 |
위원 |
화장품뷰티과 |
이재순 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
3 |
위원 |
조리사관과 |
최길용 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
4 |
위원 |
사회체육과 |
오주훈 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
5 |
위원 |
간호학과 |
강향숙 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
6 |
위원 |
물류패키징과 |
유영옥 |
2019.12.3.~2020.12.2. |
|
2019. 12. 5.
입학취업처장
-
첨부파일없음