연구실안전관리위원회 위원 통지
- 등록일
- 2021/05/03
- 작성자
- 행정지원처
- 조회수
- 1901
연구실안전관리위원회 위원 통지
1. 관리 : 연구실안전관리위원회 규정 제4조 및 행정지원과-1843(2021.04.29.)
2. 연구실안전관리위원회 위원을 다음과 같이 통지합니다.
가. 임명사항
연번 |
직책 |
성명 |
소속 |
임명기간 |
비고 |
1 |
위원장 |
최성열 |
교무학생처장 |
(당연직) |
|
2 |
위원 |
정하근 |
행정지원처장 |
(당연직) |
|
3 |
위원 |
안태동 |
연구실안전환경관리자 |
(당연직) |
|
4 |
위원 |
강향숙 |
간호학과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학부장 |
5 |
위원 |
정현모 |
물류패키징과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
6 |
위원 |
이명희 |
스마트팜식품과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
7 |
위원 |
신선우 |
안경광학과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
8 |
위원 |
이혜경 |
작업치료과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
9 |
위원 |
최길용 |
조리사관과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
10 |
위원 |
이유순 |
화장품뷰티과 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
학과장 |
11 |
간사 |
권순오 |
행정지원처 |
2021.05.01.~2022.12.31. |
|
2021. 05. 03.
행정지원처장
-
첨부파일없음